-
盛京将军 编辑
中文名:盛京将军
全称:镇守盛京等处将军
时代:清朝武官职务
属下机构:户、礼、兵、刑、工等
前身:镇守辽东等处将军、昂邦章京
定称时间:乾隆十二年(1747年)
裁撤时间:光绪三十三年(1907年)
康熙元年(1662年)徙辽东,改统辖今辽宁地区的“昂邦章京”为汉称“镇守辽东等处将军”。
康熙四年(1665年),又改称“镇守奉天等处将军”,即“奉天将军”。而后“奉天”逐渐由原来奉天府名称扩大为其所辖的整个行政区称谓。
乾隆十二年(1747年)移驻盛京后,定称“镇守盛京等处将军”,即“盛京将军”;光绪三十三年(1907年)裁撤。
盛京衙门设于盛京城内,属下机构有印务处、户、礼、兵、刑、工等司。盛京地区作为清朝的龙兴之地,驻防的兵力仅次于京畿地区。设盛京将军1人总辖之,下设副都统4人、副都统衔总管1人、城守尉8人、协领15人、防守尉2人、佐领131人、骁骑校207人;主要驻防地为盛京、兴京、凤凰城、义州、牛庄、锦州、金州、辽阳、熊岳、复州、宁远、广宁、铁岭、开原等。乾隆末年,盛京将军属下共有八旗官兵7232人,八旗官兵连同家眷,近十万之众。
盛京将军府
盛京将军下设盛京副都统、锦州副都统、熊岳副都统、金州副都统、兴京副都统以及副都统衔总管一人。城守尉八人,盛京四人,兴京、凤凰、辽阳、开原城各一人。协领十五人,内设水师一人。防守尉二人,分驻牛庄、熊岳。佐领一百三十一人,内设宗室二人、水师二人。防御一百零二人,内设水师四人。骁骑校二百零七人,内设水师八人。盛京将军原为正一品武职,乾隆三十三年降为从一品武职。盛京将军是统辖盛京地区(今辽宁大部及内蒙一部)的最高军事长官,行政长官则为奉天府尹。
沈阳这地方,在清朝时叫盛京。这是因为清朝从这里兴起,所以在有清一代,咱这旮特别受到朝廷的重视。不过,皇帝毕竟是在北京,虽然偶尔跑回来祭祖,但盛京对于他们来讲,只是一个老家的概念,也就是在皇帝的户口本上,籍贯一栏里面要写上“盛京”俩字。
在这块“龙兴之地”上,真正的土皇帝有一个称呼——盛京将军。
盛京将军到底是个什么职位呢。从名称上看,应该是盛京地方的最高军事领导。的确,盛京将军要节制盛京地区的军政事务,同时也要专事统治旗兵及旗民,即编入满洲、蒙古、汉军八旗的旗人。不过,盛京将军的实权似乎比这大了许多,不光军队上的事儿要管,平时盛京地区的大事小情都要过问和决断。其实算得上是盛京特别行政区的最高首长。
在这清朝入关后近三百年的历史中,来来往往有近百名盛京将军或相关大员来到沈阳,当上了这个地方的父母官。这些人中,有的人算是历史的沧海一粟,匆匆而过,不过也有一些,留下了不少的痕迹。
甲午战争时期的英勇抗战的盛京将军依克唐阿;
鸦片战争中卖国的宗室耆英;
夫人曾被张作霖绑架的盛京将军增祺;
移旗垦荒有功的盛京将军富俊;
和曹雪芹有关的盛京将军晋昌等。
清代的历次保卫边疆统一的战争当中,盛京将军旗下的东北八旗兵都曾被当作主力中的主力征战全国各地,许许多多东北八旗士兵为国家的统一而壮烈牺牲在异地他乡。
任职人员 | 个人资讯 | 任职资讯 | 卸任资讯 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何洛会 | 满洲正蓝旗,内大臣任为盛京总管 | 顺治元年八月初二(1644.09.02) | 顺治二年六月二十(1645.07.13) | 改驻防西安 |
2 | 叶克书 | 满洲正红旗,三等男。顺治二年三月十一(1645.04.07),梅勒章京任为盛京总管 | 顺治三年五月十八(1646.06.30),改授昂邦章京,镇守盛京 | 顺治十四年(1657),革 | 顺治十五年(1658),卒 |
3 | 敦拜 | 满洲正黄旗,一等子 | 顺治十四年八月初二(1657.09.09),致仕护统起用,任为昂邦章京 | 顺治十七年正月十五(1660.02.25),卒 | 谥襄壮 |
4 | 吴库礼 | 满洲镶白旗 | 顺治十七年二月十七(1660.03.27),漕运侍郎改 | 康熙四年八月三十(1665.10.08),卒 | 顺治十八年(1661),改为驻防盛京昂邦章京。 康熙元年(1662),改为镇守辽东等处将军。 |
5 | 逹都 | 满洲镶红旗,他塔喇氏 | 康熙四年四月廿五(1665.06.08),副都统授 | 康熙八年六月(1669)予祭 | 康熙四年六月初四(1665.07.16),改为镇守奉天等处将军 |
6 | 吴玛护 | 满洲镶白旗 | 康熙七年九月初四(1668.10.09),盛京户部侍郎授 | 康熙九年九月十八(1670.10.31),卒 | - |
7 | 阿穆尔图 | 满洲镶白旗 | 康熙九年六月廿四(1670.08.09),正黄旗满洲副都统授 | 康熙十二年(1673),卒 | 谥襄壮 |
8 | 倭内 | 满洲正黄旗 | 康熙十二年十二月三十(1674.02.05),正黄旗满洲副都统授 | 康熙十七年七月十六(1678.09.01),解 | - |
9 | 安珠瑚 | 满洲正黄旗 | 康熙十七年七月十六(1678.09.01),宁古塔副都统迁 | 康熙廿二年正月廿二(1683.02.17),革 | - |
10 | 伊巴汉 | 满洲镶白旗 | 康熙廿二年二月初九(1683.03.06),前锋营统领迁; | 康熙廿四年十一月十五(1685.12.10),改左翼前锋统领。 | - |
11 | 察尼 | 满洲正蓝旗,贝勒 | 康熙廿四年十二月初四(1685.12.29),任 | 康熙廿七年十二月十三日(1689.01.04),卒 | 谥恪僖 |
12 | 绰克讬 | 满洲镶红旗,辅国公 | 康熙廿七年十月十一(1688.11.03),任 | 康熙卅七年四月十四(1698.05.23),革 | - |
13 | 苏努 | 满洲镶红旗,贝子 | 康熙卅七年四月廿八(1698.06.06),署 | 康熙四七年(1708),免 | - |
14 | 孟俄洛 | 满洲镶黄旗,觉罗 | 康熙四七年正月廿五(1708.02.16),正白旗护军统领迁; | 康熙四八年二月初八(1709.03.18),改授吉林将军 | - |
15 | 嵩祝 | 满洲镶白旗 | 康熙四八年二月十七 (1709.03.27),正红旗满洲都统署 | 康熙五十年十月初二(1711.11.11),改授礼部尚书 | - |
16 | 唐保住 | 满洲镶黄旗 | 康熙五十年(1711);康熙五六年(1717),署;康熙六一年十二月十一(1723.01.17),授 | 雍正二年十二月十四(1725.01.27),解 | - |
17 | 绰奇 | 满洲镶白旗 | 雍正二年十二月十四(1725.01.27),正黄旗蒙古都统、署步军统领授 | 雍正三年十一月廿九(1726.01.02),改授镶蓝旗满洲都统。 | - |
18 | 噶尔弼 | 满洲镶红旗 | 雍正三年十一月廿九(1726.01.02),镶蓝旗满洲都统授 | 雍正五年(1727),卒 | - |
19 | 尹泰 | - | 雍正四年十月十四(1726.11.07),左都御使兼奉天府尹护理 | - | - |
20 | 伊礼布 | 觉罗 | 雍正五年闰三月廿二(1727.05.13),江宁将军改 | 雍正六年九月十六(1728.10.28),改天津都统 | - |
21 | 武格 | - | 雍正六年(1728),盛京刑部侍郎暂署 | 雍正七年二月初三(1729.03.02),改陕西巡抚 | - |
22 | 多索礼 | - | 雍正七年二月初三(1729.03.02),锦州副都统改 | 雍正八年正月初八(1730.02.24),降宁古塔副都统 | - |
23 | 那苏图 | 满洲镶黄旗 | 雍正八年正月初八(1730.02.24),黑龙江将军改;雍正十一年四月廿五(1733.06.07),署黑龙江将军;雍正十三年正月十八(1735.02.10),署黑龙江将军 | 乾隆元年八月廿六(1736.09.30),改兵部尚书。 | - |
24 | 海寿 | - | 雍正十一年(1733),刑部尚书署 | - | - |
25 | 柏修 | - | 雍正十三年(1735),镶蓝旗满洲副都统署 | - | - |
26 | 博第 | - | 满洲。乾隆元年八月廿六(1736.09.30),吉林将军改 | 乾隆三年五月二十(1738.07.06),黑龙江将军互改 | - |
27 | 额尔图 | - | 乾隆三年五月二十(1738.07.06),黑龙江将军改 | 乾隆九年七月十七(1744.08.24),解 | - |
28 | 达勒当阿 | - | 乾隆九年七月十七(1744.08.24),热河副都统迁 | 乾隆十三年四月二十(1748.05.16),改刑部尚书 | - |
29 | 阿兰泰 | - | 乾隆十三年四月廿二(1748.05.18),吉林将军改 | 乾隆十九年八月初一(1754.09.17),召京;十二月,定北将军参赞 | - |
30 | 清保 | - | 乾隆十九年八月初六(1754.09.22),黑龙江将军署;乾隆廿一年三月初一(1756.03.31),授 | 乾隆廿七年闰五月初一(1762.06.22),署正白旗汉军都统 | - |
31 | 朝铨 | - | 乾隆廿七年(1762),盛京刑部侍郎署 | - | - |
32 | 舍图肯 | - | 乾隆廿七年闰五月初一(1762.06.22),福州将军改 | 乾隆卅二年闰七月初二(1767.08.25),革 | - |
33 | 新柱 | - | 乾隆卅二年七月廿七(1767.08.21),理藩院尚书授 | 乾隆卅三年正月十四(1768.03.02),卒 | 谥勤肃 |
34 | 明福 | - | 乾隆卅三年正月十七(1768.03.05),福州将军改;十二月十三(1769.01.20),召京 | 乾隆卅四年正月初七(1769.02.13),解、勘 | - |
35 | 额尔德蒙额 | - | 乾隆卅三年(1768),盛京副都统署 | - | - |
36 | 恒禄 | 宗室 | 乾隆卅四年正月十一(1769.02.17),吉林将军改 | 乾隆卅七年六月十七(1772.07.17),卒 | 谥恭悫 |
37 | 增海 | 宗室 | 乾隆卅七年六月十七(1772.07.17),黑龙江将军改 | 乾隆卅八年五月十七(1773.07.06),卒 | 谥勤果 |
38 | 弘响 | 宗室 | 乾隆卅八年五月十七(1773.07.06),福州将军改 | 乾隆四三年十一月廿七(1779.01.14),解、勘 | - |
39 | 福康安 | 满洲镶黄旗 | 乾隆四三年十一月廿七(1779.01.14),吉林将军改 | 乾隆四五年三月十八(1780.04.22),改云贵总督 | - |
40 | 索诺木策凌 | - | 乾隆四五年三月十八(1780.04.22),乌鲁木齐都统授 | 乾隆四十七年五月初一(1782.06.11),革、逮 | - |
41 | 庆桂 | - | 前定边左副将军授;乾隆四十七年九月十一(1782.10.17),吉林将军互调 | - | - |
42 | 永玮 | 宗室 | 乾隆四十七年九月十一(1782.10.17),吉林将军改 | 乾隆五二年十二月廿七(1788.02.03),卒 | 谥勤恪 |
43 | 永铎 | 宗室 | 乾隆五二年十二月廿七(1788.02.03),乌鲁木齐都统授,未到任 | 乾隆五三年(1788),病免 | - |
44 | 都尔嘉 | 宗室 | 乾隆五三年十月十五(1788.11.12),吉林将军改 | 乾隆五四年四月廿六(1789.05.20),改黑龙江将军 | - |
45 | 嵩椿 | 宗室 | 乾隆五四年四月廿六(1789.05.20),西安将军改 | 乾隆五六年九月初八(1791.10.05),病,召京;乾隆六十年(1792),卒 | 谥勤僖。 |
46 | 琳宁 | 宗室 | 乾隆五六年九月初八(1791.10.05),吉林将军改 | 嘉庆五年三月初九(1800.04.02),召京 | - |
47 | 晋昌 | 宗室,辅国公 | 嘉庆五年三月初九(1800.04.02),镶红旗满洲副都统迁 | 嘉庆八年八月二十(1803.10.05),革 | - |
48 | 富俊 | 蒙古正黄旗 | 嘉庆八年八月二十(1803.10.05),吉林将军改 | 嘉庆十五年八月初五(1810.09.03),革、戍 | - |
49 | 观明 | - | 嘉庆十五年八月初五(1810.09.03),定边左副将军改 | 嘉庆十六年十二月初九(1812.01.22),解(革) | - |
50 | 和宁 | - | 嘉庆十六年十二月初九(1812.01.22),盛京刑部侍郎迁 | 嘉庆十八年(1813),解、议 | - |
51 | 晋昌 | 宗室,辅国公 | 嘉庆十八年十二月廿四(1814.01.15),乌鲁木齐都统改 | 嘉庆十九年五月初三(1814.06.20),授热河都统,仍署;嘉庆廿二年二月初九(1817.03.26),改伊犁将军。 | - |
52 | 和宁 | - | 嘉庆十九年四月十八(1814.06.06),兵部尚书降盛京副都统署 | - | - |
53 | 富俊 | - | 嘉庆廿二年二月初九(1817.03.26),吉林将军改 | 嘉庆廿三年九月廿二(1818.10.21),改吉林将军 | - |
54 | 赛冲阿 | 满洲正黄旗 | 嘉庆廿三年九月廿二(1818.10.21),正白旗汉军都统授 | 嘉庆廿四年九月十四(1819.11.01),改理藩院尚书 | - |
55 | 松筠 | - | 嘉庆廿四年九月十四(1819.11.01),兵部尚书授 | 嘉庆廿五年四月二十(1820.05.31),降山海关副都统 | - |
56 | 松宁 | - | 嘉庆廿五年四月廿三(1820.06.03),黑龙江将军改 | 道光二年正月廿四(1822.02.15),改黑龙江将军 | - |
57 | 晋昌 | 宗室 | 道光二年正月廿四(1822.02.15),兵部尚书授 | 道光七年闰五月初四(1827.06.27),绥远城将军互调 | - |
58 | 奕颢 | 宗室 | 道光七年闰五月初四(1827.06.27),绥远城将军改 | 道光十年三月十六(1830.04.08),解、议 | - |
59 | 瑚松额 | 满洲正黄旗 | 道光十年三月十六(1830.04.08),吉林将军改; | 道光十二年三月初九(1832.04.09),召京;十一月初三(12.24),署福州将军;旋赴台湾;道光十三年四月初八(1833.05.26),改成都将军 | - |
60 | 奕颢 | 宗室 | 道光十二年三月初九(1832.04.09),正蓝旗满洲副都统署 | - | - |
61 | 宝兴 | 觉罗 | 道光十三年四月初八(1833.05.26),吉林将军改; | 道光十五年正月廿六(1835.02.23),改成都将军 | - |
62 | 奕经 | 宗室 | 道光十五年正月廿六(1835.02.23),黑龙江将军改 | 道光十六年九月廿九(1836.11.07),改吏部尚书 | - |
63 | 宝兴 | 觉罗 | 道光十六年九月廿九(1836.11.07),成都将军改 | 道光十八年闰四月十八(1838.06.10),改四川总督 | - |
64 | 耆英 | 宗室 | 道光十八年闰四月十八(1838.06.10),热河都统改 | 道光廿二年正月十五(1842.02.24),改广州将军 | - |
65 | 道庆 | - | 道光廿二年正月十五(1842.02.24),盛京兵部侍郎护 | - | - |
66 | 禧恩 | 宗室 | 道光廿二年正月十五(1842.02.24),内阁学士署 | 道光廿二年五月十一(1842.06.19),迁理藩院左侍郎,仍署;旋授;道光廿五年九月廿八(1845.10.28),病免 | - |
67 | 奕湘 | 宗室 | 道光廿五年九月廿八(1845.10.28),广州将军改; | 道光廿七年八月廿二(1847.09.30),杭州将军互调 | - |
68 | 广林 | - | 道光廿七年三月,盛京刑部侍郎署 | - | - |
69 | 奕兴 | 宗室 | 道光廿七年八月廿二(1847.09.30),杭州将军改 | 咸丰三年九月十九(1853.10.21),病假;咸丰四年二月廿四(1854.03.22),革 | - |
70 | 书元 | - | 咸丰三年九月十九(1853.10.21),盛京刑部侍郎署 | - | - |
71 | 承志 | - | 咸丰四年二月廿四(1854.03.22),盛京副都统暂署 | - | - |
72 | 英隆 | - | 咸丰四年二月廿四(1854.03.22),黑龙江将军改 | 咸丰五年十二月十六(1856.01.23),改热河都统 | - |
73 | 奕湘 | 宗室 | 咸丰五年十二月十六(1856.01.23),定边左副将军改 | 咸丰六年三月初二(1856.04.06),病免 | - |
74 | 庆祺 | 宗室 | 咸丰六年三月初二(1856.04.06),西安将军改 | 咸丰八年六月初五(1858.07.15),召京(直隶总督) | - |
75 | 玉明 | 宗室 | 咸丰八年六月初五(1858.07.15),礼部左侍郎署;六月十六(07.26),授 | 咸丰十年八月十八(1860.10.02),赴京合防;同治三年五月十八(1864.06.21),召陛;同治四年七月廿七(1865.09.16),解、议 | - |
76 | 倭仁 | 蒙古正红旗 | 咸丰十年八月十八(1860.10.02),盛京户部侍郎署 | - | - |
77 | 宝珣 | - | 同治三年五月十八(1864.06.21),盛京户部侍郎署 | - | - |
78 | 恩合 | 蒙古正黄旗 | 同治四年七月廿七(1865.09.16),吉林将军署 | 同治十二月廿四(1866.02.09),革 | - |
79 | 福兴 | 满洲正白旗 | 同治四年十二月廿五(1866.02.10),正黄旗汉军都统署。 | - | - |
80 | 都兴阿 | 满洲正白旗 | 同治四年十二月廿五(1866.02.10),西安将军改;同治七年闰四月廿四(1868.06.14),授钦差大臣、督军;七月十一(08.28),回任; | 同治十年六月初三(1871.07.20),病假;光绪元年正月初五(1875.02.10),召陛;二月十一(03.18),卒 | 谥清悫 |
81 | 瑞联 | 满洲正蓝旗 | 同治十年六月初三(1871.07.20),盛京户部侍郎署 | - | - |
82 | 志和 | 满洲正蓝旗 | 光绪元年正月初五(1875.02.10),盛京户部侍郎署 | - | - |
83 | 崇实 | 满洲镶黄旗 | 光绪元年二月十一(1875.03.18),刑部尚书署 | 光绪元年三月廿九(05.04),兼署盛京户部侍郎;光绪二年十月廿三(1876.12.08),卒 | - |
84 | 崇厚 | 满洲镶黄旗 | 光绪二年十月廿三(1876.12.08),兵部左侍郎署,管奉天府尹 | 光绪四年五月廿二(1878.06.22),出使俄国 | - |
85 | 岐元 | 满洲正红旗 | 光绪四年五月廿二(1878.06.22),盛京户部侍郎署,管奉天府尹;光绪五年十一月十八(1879.12.30),授 | 光绪七年六月初一(1881.06.26),召陛;闰七月初六(08.30),改成都将军 | - |
86 | 恩锡 | - | 光绪七年六月初一(1881.06.26),盛京户部侍郎署 | - | - |
87 | 崇绮 | 满洲镶黄旗 | 光绪七年闰七月初六(08.30),热河都统改 | 光绪九年十二月廿二(1884.01.19),病免 | - |
88 | 庆裕 | 满洲正白旗 | 光绪九年十二月廿二(1884.01.19),河东河道总督授 | 光绪十五年七月初八(1889.08.04),病免 | - |
89 | 裕禄 | 满洲正白旗 | 光绪十五年七月初十(1889.08.06),湖广总督授 | 光绪廿一年八月廿五(1895.10.13),改福州将军 | - |
90 | 依克唐阿 | 满洲镶黄旗 | 光绪廿一年八月廿五(1895.10.13),镶黄旗汉军都统授 | 光绪廿五年二月初一(1899.03.12),卒 | 谥诚勇 |
91 | 文兴 | - | 光绪廿五年二月初一(1899.03.12),盛京礼部侍郎护 | - | - |
92 | 增祺 | 满洲镶白旗 | 光绪廿五年三月廿五(1899.05.04),福州将军改 | 光绪廿六年八月十九(1900.09.12),江宁将军互调。 | - |
93 | 清盛 | - | 光绪廿六年八月十九(1900.09.12),盛京户部侍郎兼署 | - | - |
94 | 崇善 | 满洲镶红旗 | 光绪廿六年八月十九(1900.09.12),江宁将军改; | 光绪廿七年正月初七(1901.02.25),改绥远城将军 | - |
95 | 增祺 | 满洲镶白旗 | 光绪廿七年正月初七(1901.02.25),前宁夏将军授 | 光绪卅一年三月初五(1905.04.09),召陛;四月初四(05.07),忧免 | - |
96 | 廷杰 | 满洲正白旗 | 光绪卅一年三月初五(1905.04.09),奉天府尹署 | - | - |
97 | 赵尔巽 | 汉军正蓝旗 | 光绪卅一年四月初四(05.07),署户部尚书授 | 光绪卅三年三月廿一(1907.05.03),改四川总督 | 光绪卅三年三月初八(1907.04.20),盛京将军缺裁。 |
任职人员 | 时间 | 任职资讯 | 备注 |
---|---|---|---|
徐世昌 | 1907.04—1909.02 | 光绪三十三年三月授钦差大臣 | 东三省总督 |
锡良 | 1909.02—1911.04 | 宣统元年春正月授钦差大臣、 | 东三省总督兼管三省将军事 |
赵尔巽 | 1911.04—1912.02 | 宣统三年三月授钦差大臣 | 东三省总督兼管三省将军事 |
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 達春 | 乾隆五十九年六月十二日(1794,7,8) | 任 | 嘉慶三年十月十三日(1798,11,20)調荊州右翼副都統 | 亦作達椿 |
2 | 額勒亨額 | 嘉慶三年十月十三日(1798,11,20) | 任 | 嘉慶六年三月廿八日(1801,5,10)調三姓副都統 | - |
3 | 成林 | 嘉慶六年三月廿八日(1801,5,10) | 任 | 嘉慶八年九月十九日(1803,11,3)緣事革職 | - |
4 | 宜興 | 嘉慶八年九月十九日(1803,11,3) | 任 | 嘉慶十二年七月四日(1807,8,7)調左都御史 | - |
5 | 伊沖阿 | 嘉慶十二年七月四日(1807,8,7) | 兼 | 嘉慶十五年八月五日(1810,9,3)緣事降調 | - |
6 | 靈泰 | 嘉慶十五年八月五日(1810,9,3) | 調 | 嘉慶十八年四月廿六日(1813,5,26)年老到京 | - |
7 | 緒莊 | 嘉慶十八年四月廿六日(1813,5,26) | 調 | 嘉慶十九年四月十八日(1814,6,6)緣事革職 | - |
8 | 和寧 | 嘉慶十九年四月十八日(1814,6,6) | 降 | 嘉慶十九年五月三日(1814,6,20)調熱河都統 | 未任 |
9 | 文寧 | 嘉慶十九年五月三日(1814,6,20) | 降 | 嘉慶廿年十二月廿二日(1816,1,20)調禮部右侍郎 | - |
10 | 廉善 | 嘉慶廿年十二月廿二日(1816,1,20) | 兼 | 嘉慶廿一年六月廿五日(1816,7,19)同上 | - |
11 | 和福 | 嘉慶廿一年六月廿五日(1816,7,19) | 任 | 嘉慶廿三年九月二日(1818,10,1)緣事降調 | - |
12 | 富祥 | 嘉慶廿三年九月二日(1818,10,1) | 調 | 嘉慶廿四年十二月廿五日(1820,2,9)調正黃旗漢軍副都統 | - |
13 | 富僧德 | 嘉慶廿四年十二月廿五日(1820,2,9) | 調 | 嘉慶廿五年十月廿八日(1820,12,3)調正紅旗護軍統領 | - |
14 | 富爾松阿 | 嘉慶廿五年十月廿八日(1820,12,3) | 任 | 嘉慶廿五年十一月一日(1820,12,6)因病休致 | 未到任 |
15 | 舒明阿 | 嘉慶廿五年十一月二日(1820,12,7) | 任 | 道光元年二月十七日(1821,3,20)卒 離職根據傳稿 | - |
16 | 倫圖善 | 道光元年七月廿八日(1821,8,25) | 任 | 道光五年十月二日(1825,11,11)因病解任 | - |
17 | 安福 | 道光五年十月二日(1825,11,11) | 任 | 道光六年八月十一日(1826,9,12)調鑲藍旗漢軍副都統 | - |
18 | 蘇沖阿 | 道光六年八月十一日(1826,9,12) | 調 | 道光九年正月十六日(1829,2,19)卒 離職根據傳包 | - |
19 | 常明 | 道光九年二月八日(1829,3,12) | 任 | 道光十年三月十六日(1830,4,8)緣事到京聽候部議 | - |
20 | 額爾登 | 道光十年三月十六日(1830,4,8) | 調 | 道光十二年正月廿五日(1832,2,26)因病休致 | 亦作額勒登 |
21 | 祥康 | 道光十二年正月廿五日(1832,2,26) | 調 | 道光十二年二月十四日(1832,3,15)調盛京刑部侍郎 | - |
22 | 英隆 | 道光十二年二月十四日(1832,3,15) | 任 | 道光十二年二月十五日(1832,3,16)調青州副都統 | 未到任 |
23 | 國祥 | 道光十二年二月十五日(1832,3,16) | 調 | 道光十四年八月廿二日(1834,9,24)調熊岳副都統 | - |
24 | 闊普通武 | 道光十四年八月廿二日(1834,9,24) | 任 | 道光十四年十二月十六日(1835,1,14)調庫倫辦事大臣 | 亦作闊布通武或闊步通武 |
25 | 察隆阿 | 道光十四年十二月十六日(1835,1,14) | 調 | 道光十五年十二月廿日(1836,2,6)調阿勒楚喀副都統 | - |
26 | 和倫 | 道光十五年十二月廿日(1836,2,6) | 調 | 道光十五年十二月廿日(1836,2,6)留京署正白旗漢軍副都統 | 未到任 |
27 | 祥康 | 道光十五年十二月廿一日(1836,2,7) | 降 | 道光十六年四月廿二日(1836,6,5)調署吉林將軍 | - |
28 | 祿普 | 道光十六年四月廿二日(1836,6,5) | 調 | 道光廿年九月十五日(1840,10,10)調西安將軍 | - |
29 | 惟勤 | 道光廿年八月四日(1840,8,30) | 署 | 道光廿年九月十八日(1840,10,13)調署吉林將軍 | - |
30 | 奕興 | 道光廿年九月十五日(1840,10,10) | 調 | 道光廿一年五月廿九日(1841,7,17)調綏遠城將軍 由正白旗滿洲副都統遷 | - |
31 | 成剛 | 道光廿年九月十八日(1840,10,13) | 兼署 | - | - |
32 | 托隆武 | 道光廿一年五月廿九日(1841,7,17) | 任 | 道光廿二年六月廿七日(1841,8,13)卒 由黑龍江協領遷,離職根據道光廿二年譯漢月摺 | - |
33 | 道慶 | 道光廿一年六月廿三日(1841,8,9) | 兼署 | - | - |
34 | 慶住 | 道光廿二年七月十一日(1842,8,16) | 調 | 道光廿八年九月廿四日(1848,10,20)調察哈爾副都統 八月廿二日接任 | - |
35 | 景醇(景淳) | 道光廿八年九月廿四日(1848,10,20) | 調 | 道光廿九年正月廿二日(1849,2,14)調盛京工部侍郎 | - |
36 | 樂斌 | 道光廿九年正月廿三日(1849,2,15) | 調 | 咸豐元年十一月十二日(1852,1,2)調烏魯木齊都統 | - |
37 | 富呢雅杭阿 | 咸豐元年十一月十二日(1852,1,2) | 任 | 咸豐三年八月廿四日(1853,9,26)調盛京兵部侍郎 | - |
38 | 承志 | 咸豐三年八月廿四日(1853,9,26) | 任 | 咸豐九年十一月日召 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
39 | 寶山 | 咸豐九年十一月日 | 任 | 咸豐十年月日暫調署山海關副都統 | 任職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
40 | 倭仁 | - | 兼署 | - | - |
41 | 寶山 | 咸豐十一年五月一日(1861,6,8) | 回任 | 同治元年四月廿四日(1862,5,22)調署直隸提督 | - |
42 | 玉明 | 同治元年四月廿四日(1862,5,22) | 兼署 | - | - |
43 | 侍順 | 同治元年四月廿七日(1862,5,25) | 署 | - | - |
44 | 恩合 | - | 署 | 同治二年正月廿五日(1863,3,14)調錦州副都統 | - |
45 | 景霖 | 同治二年正月廿五日(1863,3,14) | 署 | - | - |
46 | 寶山 | - | - | 同治二年四月二日(1863,5,19)緣事降調 | 離職根據同治二年四月長編總檔 |
47 | 成保 | 同治二年四月二日(1863,5,19) | 調 | 同治二年九月四日(1863,10,16)緣事革職 | - |
48 | 寶善 | 同治二年九月五日(1863,10,17) | 調 | 同治三年八月十六日(1864,9,16)調署黑龍江將軍 | - |
49 | 慶春 | 同治三年八月十六日(1864,9,16) | 署 | - | - |
50 | 寶善 | - | - | 同治四年二月四日(1865,3,1)調齊齊哈爾副都統 | - |
51 | 慶春 | 同治四年二月四日(1865,3,1) | 調 | 同治四年閏五月廿七日(1865,7,19)調錦州副都統 | - |
52 | 富平阿 | 同治四年閏五月廿七日(1865,7,19) | 任 | 同治四年十二月廿四日(1866,2,9)緣事降調 | - |
53 | 花里雅春 | 同治四年十二月廿五日(1866,2,10) | 任 | 任 同治五年四月十二日(1866,5,25)同上 | - |
54 | 色爾固善 | 同治五年四月十二日(1866,5,25) | 調 | 同治五年六月廿二日(1866,8,2)調察哈爾副都統 | - |
55 | 杜嘎爾 | 同治五年六月廿二日(1866,8,2) | 調 | 同治六年六月廿三日(1867,7,24)同上 | - |
56 | 清凱 | 同治六年六月廿三日(1867,7,24) | 任 | 光緒五年九月四日(1879,10,18)調鑲白旗漢軍副都統 | - |
57 | 謙德 | 光緒五年九月四日(1879,10,18) | 調 | 光緒六年九月四日(1880,10,7)調山海關副都統 | - |
58 | 富陞 | 光緒六年九月四日(1880,10,7) | 調 | 光緒十年十二月十三日(1885,1,28)調正藍旗蒙古副都統 | - |
59 | 濟祿 | 光緒十年十二月十三日(1885,1,28) | 調 | 光緒廿二年五月十日(1896,6,20)調杭州將軍 | - |
60 | 溥蔚 | 光緒廿二年五月十三日(1896,6,23) | 任 | 光緒廿五年二月一日(1899,3,12)到京陛見 | - |
61 | 晉昌 | 光緒廿五年二月一日(1899,3,12) | 署 | - | - |
62 | 晉昌 | 光緒廿六年六月二日(1900,6,28) | 任 | 光緒廿六年八月十九日(1900,9,12)緣事開缺聽候查辦 | 實授 |
63 | 訥欽 | 光緒廿六年八月十九日(1900,9,12) | 任 | 光緒廿七年三月三日(1901,4,21)卒 | 離職根據軍機處錄副奏摺03-5951-024 |
64 | 富隆額 | 光緒廿七年五月十六日(1901,7,1) | 任 | - | 未到任 |
65 | 達桂 | 光緒廿七年五月十九日(1901,7,4) | 任 | 光緒廿七年八月五日(1901,9,17)調阿勒楚喀副都統 | - |
66 | 鈕楞額 | 光緒廿七年八月五日(1901,9,17) | 調 | 光緒卅一年六月日卒 | 離職根據碑傳集補卷29頁27 |
67 | 多文 | 光緒卅一年六月十六日(1905,7,18) | 任 | 宣統二年九月十四日(1910,10,16)卒 | 實九月八日卒(愛新覺羅宗譜(二),頁2313) |
68 | 德裕 | 宣統二年九月十四日(1910,10,16) | 任 | - | - |
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台費蔭 | 乾隆五十六年月日 | 任 | 嘉慶二年八月廿日(1797,10,9)調鑲藍旗滿洲副都統 | 任職根據國朝耆獻類徵初編卷298頁34 |
2 | 慶玉 | 嘉慶二年八月廿日(1797,10,9) | 調 | 嘉慶七年二月八日(1802,3,11)卒 | 離職根據嘉慶七年二月長編總檔 |
3 | 富疆阿 | 嘉慶七年二月八日(1802,3,11) | 調 | 嘉慶十年五月十六日(1805,6,13)調山海關副都統 | 一作富江阿 |
4 | 來儀 | 嘉慶十年五月十六日(1805,6,13) | 調 | 嘉慶十年八月七日(1805,9,29)調鑲黃旗蒙古副都統 | - |
5 | 毓秀 | 嘉慶十年八月七日(1805,9,29) | 調 | 嘉慶十三年四月廿五日(1808,5,20)因病解任 | 離職根據嘉慶十三年夏季譯漢長編總檔 |
6 | 富疆阿 | 嘉慶十三年四月廿五日(1808,5,20) | 調 | 嘉慶十八年八月二日(1813,8,27)緣事降調 | - |
7 | 慶惠 | 嘉慶十八年八月二日(1813,8,27) | 任 | 嘉慶廿一年二月三日(1816,3,1)調馬蘭鎮總兵官兼總管內務府大臣 | |
8 | 文孚 | 嘉慶廿一年二月三日(1816,3,1) | 任 | 嘉慶廿三年九月二日(1818,10,1)調刑部右侍郎 | |
9 | 東明 | 嘉慶廿三年九月二日(1818,10,1) | 任 | 道光四年五月廿三日(1824,6,19)年老休致 | |
10 | 長慶 | 道光四年五月廿三日(1824,6,19) | 任 | 道光四年十二月廿八日(1825,2,15)命到京 | |
11 | 奇明保 | 道光四年十二月廿八日(1825,2,15) | 任 | 道光十五年二月十一日(1835,3,9)調署黑龍江將軍 | |
12 | 察隆阿 | 道光十五年二月十一日(1835,3,9) | 署 | - | |
13 | 奇明保 | - | - | 道光十九年三月廿日(1839,5,3)調杭州將軍 | |
14 | 道慶 | 道光十九年三月廿日(1839,5,3) | 任 | 道光廿年十二月十四日(1841,1,6)調盛京兵部侍郎 | |
15 | 祁俊 | 道光廿年十二月十四日(1841,1,6) | 調 | 道光卅年九月三日(1850,10,7)因病解任 | |
16 | 德興 | 道光卅年九月三日(1850,10,7) | 調 | 咸豐元年正月二日(1851,2,2)調正白旗滿洲副都統 | |
17 | 惟祿 | 咸豐元年正月二日(1851,2,2) | 調 | 咸豐三年五月十九日(1853,6,25)帶兵赴天津備調 | 四年正月二日因病休致 |
18 | 定福 | 咸豐三年六月三日(1853,7,8) | 任 | 咸豐六年四月十五日(1856,5,18)調山海關副都統 | 四年正月二日又書調定福為錦州副都統(文宗實錄卷117頁7)三年六月三日可能署 |
19 | 侍順 | 咸豐六年四月十五日(1856,5,18) | 任 | 同治元年四月廿七日(1862,5,25)調署盛京副都統 | 同治二年正月革 |
20 | 恩合 | 同治元年四月廿七日(1862,5,25) | 署 | - | - |
21 | 恩合 | 同治二年正月廿五日(1863,3,14) | 調 | 同治四年閏五月廿六日(1865,7,18)調吉林將軍 | 實授 |
22 | 慶春 | 同治四年閏五月廿七日(1865,7,19) | 調 | 同治五年八月十八日(1866,9,26)調署廣州將軍 | - |
23 | 奕榕 | 同治五年八月十八日(1866,9,26) | 任 | 同治七年四月十七日(1868,5,9)調署盛京將軍 | 著都興阿派員署 |
24 | 奕榕 | - | - | 同治九年九月廿二日(1870,10,16)調署吉林將軍 | - |
25 | 古尼音布 | 同治九年九月廿二日(1870,10,16) | 署 | - | |
26 | 奕榕 | - | - | 同治十年四月廿七日(1871,6,14)實授吉林將軍 | |
27 | 豐紳 | 同治十年四月廿七日(1871,6,14) | 任 | 同治十三年正月廿九日(1874,3,17)調黑龍江將軍 | 護寧夏將軍,未到任前,仍以古尼音布署 |
28 | 古尼音布 | 同治十三年正月廿九日(1874,3,17) | 任 | 光緒二年四月十九日(1876,5,12)調署吉林將軍 | - |
29 | 恩麟 | 光緒二年四月廿日(1876,5,13) | 署 | - | 閏五月八日接任(光緒二年閏五月譯漢月摺檔) |
30 | 成殿鳌 | 光緒二年五月十八日(1876,6,9) | 暫署 | 光緒二年閏五月八日(1876,6,29)卸署 | - |
31 | 古尼音布 | - | - | 光緒七年十月廿五日(1881,12,16)調杭州將軍 | |
32 | 珠爾遜保 | 光緒七年十月廿五日(1881,12,16) | 調 | 光緒九年九月十六日(1883,10,16)因病開缺 | 離職根據光緒九年九月分上諭檔,頁00139 |
33 | 維慶 | 光緒九年九月十八日(1883,10,18) | 調 | 光緒十一年正月廿七日(1885,3,13)調寧夏將軍 | - |
34 | 崇善 | 光緒十一年正月廿七日(1885,3,13) | 任 | 光緒廿五年二月四日(1899,3,15)調江寧將軍 | |
35 | 綽哈布 | 光緒廿五年二月四日(1899,3,15) | 調 | 光緒廿五年五月廿一日(1899,6,28)調寧夏將軍 | |
36 | 承順 | 光緒廿五年五月廿一日(1899,6,28) | 任 | 光緒廿八年二月日卒 | 離職根據傳包 |
37 | 秀昌 | 光緒廿八年三月日 | 任 | 光緒卅四年九月二日(1908,9,26)裁缺 | 任職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿啟泰 | 光緒元年四月廿八日(1875,6,1) | 任 | 光緒二年三月五日(1876,3,30)因病乞休 | - |
2 | 色楞額 | 光緒二年三月五日(1876,3,30) | 任 | 光緒三年七月十三日(1877,8,21)調成都副都統 | |
3 | 文光 | 光緒二年五月十二日(1876,6,3) | 署 | - | |
4 | 同吉 | 光緒三年七月十三日(1877,8,21) | 任 | 光緒十一年十月七日(1885,11,13)卒 | 離職根據光緒十一年十月(下)月摺檔,清代各地將軍都統大臣等年表誤書調 |
5 | 奕 | 光緒十一年十月廿七日(1885,12,3) | 任 | 光緒廿三年七月廿七日(1897,8,24)卒 | 實七月三日卒(軍機處檔140831號) |
6 | 靈熙 | 光緒廿三年七月廿七日(1897,8,24) | 任 | 宣統二年三月二日(1910,4,11)命留京當差 | - |
7 | 墨麒 | 宣統二年三月二日(1910,4,11) | 任 | 宣統三年十一月廿一日(1912,1,9)因病開缺 | 任職根據政治官報(31)三月初六日第八百八十二號,頁2 |
8 | 恩澤 | 宣統三年十一月廿三日(1912,1,11) | 任 | - | - |
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶玉 | 乾隆五十八年正月廿二日(1793,3,4) | 調 | 嘉慶二年八月廿日(1797,10,9)調錦州副都統 | - |
2 | 噶勒珠 | 嘉慶二年八月廿日(1797,10,9) | 任 | 嘉慶九年四月廿日(1804,5,28)緣事革職 | |
3 | 策拔克 | 嘉慶九年四月廿日(1804,5,28) | 任 | 嘉慶九年十月十九日(1804,11,20)調駐藏辦事大臣 | |
4 | 毓秀 | 嘉慶九年十月十九日(1804,11,20) | 任 | 嘉慶十年八月七日(1805,9,29)調錦州副都統 | |
5 | 富僧德 | 嘉慶十年八月七日(1805,9,29) | 調 | 嘉慶十四年三月十六日(1809,4,30)調西安左翼副都統 | |
6 | 祿成 | 嘉慶十四年三月十六日(1809,4,30) | 任 | 嘉慶十四年六月十九日(1809,7,31)調吉林副都統 | |
7 | 多福 | 嘉慶十四年六月十九日(1809,7,31) | 調 | 嘉慶十四年八月十二日(1809,9,21)半途染病回旗 | 離職根據嘉慶十四年秋季譯漢長編總檔 |
8 | 圖瓦尚阿 | 嘉慶十四年八月十二日(1809,9,21) | 任 | 嘉慶十四年九月八日(1809,10,16)調吉林副都統 | 未到任 |
9 | 祿成 | 嘉慶十四年九月八日(1809,10,16) | 調 | 嘉慶廿一年二月廿八日(1816,3,26)同上 | - |
10 | 烏登額 | 嘉慶廿一年二月廿八日(1816,3,26) | 任 | 道光二年十一月廿二日(1823,1,3)年老休致 | |
11 | 富永 | 道光二年十一月廿二日(1823,1,3) | 任 | 道光七年八月十九日(1827,10,9)調鑲黃旗蒙古副都統 | |
12 | 左廷桐 | 道光七年八月十九日(1827,10,9) | 調 | 道光十二年四月八日(1832,5,7)調山海關副都統 | |
13 | 和福 | 道光十二年四月八日(1832,5,7) | 調 | 道光十三年五月十三日(1833,6,30)因病解任 | |
14 | 伊拉清阿 | 道光十三年五月十三日(1833,6,30) | 調 | 道光十四年八月日解 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
15 | 國祥 | 道光十四年八月廿二日(1834,9,24) | 調 | 道光十七年九月一日(1837,9,30)因病解任 | - |
16 | 張仙保 | 道光十七年九月一日(1837,9,30) | 調 | 道光十九年正月八日(1839,2,21)調江寧副都統 | |
17 | 祥厚 | 道光十九年正月八日(1839,2,21) | 調 | 道光廿八年十二月十八日(1849,1,12)調江寧將軍 | |
18 | 桂生 | 道光廿八年十二月十八日(1849,1,12) | 任 | 道光廿九年十一月十三日(1849,12,26)命到京 | 亦作貴陞 |
19 | 慶璽 | 道光廿九年十一月十三日(1849,12,26) | 調 | 咸豐元年二月廿九日(1851,3,31)緣事為人怯懦 | 離職根據咸豐元年二月月摺檔 |
20 | 瑞昌 | 咸豐元年二月廿九日(1851,3,31) | 調 | 咸豐三年正月廿日(1853,2,27)調吉林副都統 | - |
21 | 喀通阿 | 咸豐三年正月廿一日(1853,2,28) | 任 | 咸豐三年二月十八日(1853,3,27)調阿勒楚喀副都統 | |
22 | 薩炳阿 | 咸豐三年二月十八日(1853,3,27) | 調 | 咸豐四年四月十九日(1854,5,15)卒 | 離職根據傳包 |
23 | 瑞昌 | 咸豐三年三月十四日(1853,4,21) | 署 | 咸豐三年三月十八日(1853,4,25)統帶盛京官兵到京 | - |
24 | 富呢雅杭阿 | 咸豐三年三月十八日(1853,4,25) | 署 | - | |
25 | 慶如 | 咸豐四年五月一日(1854,5,27) | 調 | 咸豐五年二月廿二日(1855,4,8)調綏遠城將軍 | |
26 | 增慶 | 咸豐五年二月廿二日(1855,4,8) | 任 | 咸豐五年十二月廿五日(1856,2,1)因病解任 | |
27 | 希拉布 | 咸豐五年十二月廿五日(1856,2,1) | 任 | 同治四年閏五月日解 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
28 | 安圖 | 同治四年閏五月十一日(1865,7,3) | 任 | 同治十三年七月廿一日(1874,9,1)緣事革職 | 實七月十七日卒(傳包) |
29 | 毓福 | 同治十三年七月廿二日(1874,9,2) | 調 | 光緒元年三月廿九日(1875,5,4)緣事開缺聽候部議 | - |
30 | 誠廉 | 光緒元年四月一日(1875,5,5) | 任 | 光緒五年十一月二日(1879,12,14)因病乞休 | |
31 | 恩佑 | 光緒五年十一月二日(1879,12,14) | 任 | 光緒十年十二月日召 | 離職根據皇朝武職大臣年表 |
32 | 文格 | 光緒十年十二月日 | 署 | - | - |
33 | 文格 | 光緒十二年五月十四日(1886,6,15) | 任 | 光緒十三年三月四日(1887,3,28)調三姓副都統 | 實授 |
34 | 聯恩 | 光緒十三年三月四日(1887,3,28) | 調 | 光緒十四年四月卅日(1888,6,9)病解 | 離職根據光緒十四年四月分上諭檔,頁00235 |
35 | 連順 | 光緒十四年五月一日(1888,6,10) | 任 | 光緒廿年十一月七日(1894,12,3)緣事革職 | - |
36 | 穆隆阿 | 光緒廿年十一月九日(1894,12,5) | 任 | 光緒廿年十二月七日(1895,1,2)卒 | 離職根據光緒廿年十二月(二)月摺檔 |
37 | 德陞阿 | 光緒廿年十二月十二日(1895,1,7) | 任 | 光緒廿一年十月日解 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
38 | 壽長 | 光緒廿一年十月廿七日(1895,12,13) | 任 | 光緒廿四年七月十六日(1898,9,1)調正黃旗滿洲副都統 | - |
39 | 奎鐸 | 光緒廿四年七月十七日(1898,9,2) | 任 | 光緒廿四年十月日調 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
40 | 明順 | 光緒廿四年十月六日(1898,11,19) | 任 | 光緒廿六年六月十三日(1900,7,9)調三姓副都統 | - |
41 | 德裕 | 宣統二年九月十四日(1910,10,16) | 兼署 | - |