-
王宏志 编辑
王宏志,男,汉族,1964年7月出生,山东泰安人,1985年7月参加工作,1986年7月加入中国共产党,研究生,工学硕士,工程师。现任济南市委常委、济南市人民政府党组副书记、副市长,济南高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记,济南综合保税区管委会主任,国家信息通信国际创新园服务中心主任。
1985.07-1988.09 山东工业大学机械系政治辅导员
1988.09-1991.07 山东工业大学机械工程系机械制造专业学习
1991.07-1994.01 济南市工程咨询院干部
1994.01-1994.03 济南市工程咨询院能源交通部副主任(副科级)
1994.03-1997.07 济南市计委固定资产投资处副主任科员(其间:1994.12-1995.12在济阳县青宁乡下派锻炼)
1997.07-1998.06 济南市计委固定资产投资处主任科员
1998.06-2000.07 济南市计委固定资产投资处副处长
2000.07-2001.07 济南市计委固定资产投资处处长(2000.05--2000.12在济南市委党校第11期中青班学习)
2001.07-2004.08 济南市发展计划委员会副主任、党组成员(其间:2002.03--2002.06在第41期县处级领导干部进修班学习;2003.06-2003.11 在山东省委组织部组织的赴美中青年领导干部行政与经济管理培训班学习)
2004.08-2008.01 济南市发展和改革委员会副主任、党组成员
2008.01-2009.12 济南市信息产业局局长、党组书记
2009.12-2011.07 济南市经济和信息化委员会主任、党委副书记
2011.07-2012.01 济南市经济和信息化委员会主任、党委书记
2012.01-2012.03 济南市经济和信息化委员会主任、党委书记,市发展和改革委员会主任、党组书记
2012.03-2014.07 济南市发展和改革委员会主任、党组书记
2014.07-2015.11 济南市发展和改革委员会主任、党组书记,市委改革办兼职副主任
2015.11-2017.04 济南市发展和改革委员会主任、党组书记,市区域发展战略推进办公室主任,市委改革办兼职副主任
2017.04-2017.05 济南市副市长、市政府党组成员,市发展和改革委员会主任、党组书记,市区域发展战略推进办公室主任,市委改革办兼职副主任
2017.05-2017.09 济南市副市长、市政府党组成员
2017.09-2017.10 济南市委常委,副市长
2017.10-2017.10 济南市委常委,副市长,济南高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记,济南综合保税区管委会主任,国家信息通信国际创新园管委会主任
2017.10- 济南市委常委,济南高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记,济南综合保税区管委会主任,国家信息通信国际创新园管委会主任
2019.03- 济南市委常委,济南高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记,济南综合保税区管委会主任,国家信息通信国际创新园服务中心主任。
2021.08- 济南市委常委、副市长,济南高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记,济南综合保税区管委会主任,国家信息通信国际创新园服务中心主任。